Les derniers messages des blogs
|
|
Les derniers messages des blogs |
|
Par I-DEAL DEVELOPMENT Le 26 juillet 2011 |
I-Deal Development a le plaisir de vous annoncer l’augmentation de capital de la société François Najar SAS, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’escarpins féminins très haut de gamme.
Créée en Juin 2009 par François Najar (ancien directeur de la maison Charles Jourdan), la marque éponyme a déjà conquis les business w... |
Lire la suite |
|
Par SYNERCOM ILE DE FRANCE Le 25 juillet 2011 |
La société IPARI a été créée en 1999 par M. Patrice CAYROL pour poursuivre la distribution en France et en Afrique francophone, précédemment confiée à BULL, d’un logiciel anglais spécialisé.
IPARI a connu, sous son impulsion, un développement significatif au cours des 10 dernières années.
Ce logiciel a pour objet de collecter, d’analyser et de... |
Lire la suite |
|
Par COBLENCE AVOCATS Le 21 juillet 2011 |
EPSILINE, start-up technologique française spécialisée dans la conception d'une nouvelle génération de sondes lasers de mesures de vents, accueille un nouvel actionnaire par le biais d'une augmentation de capital conduisant à un renforcement de ses fonds propres de 100.000€. Conseil historique de la société depuis sa création en septembre 2009, Coblence & a... |
Lire la suite |
|
Par DIMENSIONS CONSEILS Le 21 juillet 2011 |
Hervé MANGOT succède à Gérard LEPAN à la tête de la société SAPHELEC.
Créée en 1984, la société SAPHELEC est un des leaders des ESBT (Espace Business SFR Business Team) spécialisé dans les télécommunications et réseaux data à destination des entreprises.
Avec un réseau de 7 agences dans le Sud de la France et en région parisienne, une équip... |
Lire la suite |
|
Par CAPIVAL Le 20 juillet 2011 |
Les Cabinets associés Capival et Med Partners viennent de conclure avec succès la cession de la société SODETRAM SA (Société de commerce international spécialisée dans le matériel d’extraction, de construction et le génie civil, 10M€ CA) au groupe Méditerranée Holding SA.
SODETRAM, qui travaille depuis plus de 20 ans auprès des donneurs d’ordre d... |
Lire la suite |
|
Par AFORGE FINANCE Le 18 juillet 2011 |
Le groupe 3 Suisses International a réalisé la cession de la société Senior & Cie, spécialisée dans la vente à distance de prêt-à-porter senior (enseigne Bleu Bonheur), en France et en Belgique.
La société Senior & Cie a généré un chiffre d’affaires de 62 M€ en 2010 et emploie 242 salariés sur les sites de Saint-Ouen (93) et Breuil Le Sec, dans l... |
Lire la suite |
|
Par COBLENCE AVOCATS Le 15 juillet 2011 |
Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 8 juin 2011, adopté le plan de continuation de la SARL APSARA, un des leaders des instituts de beauté parisiens conseillé par Coblence & associés (Ludovic Dorès, associé et Eric Charlery)
APSARA, ayant subi la crise financière 2008/2009, avait été contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure de r... |
Lire la suite |
|
Par CLAIRFIELD INTERNATIONAL France Le 13 juillet 2011 |
Le groupe Madrange, propriété de la famille Madrangeas, a été cédé en totalité à la Limougeoise de Salaisons, société détenue par Monique Piffaut, elle-même propriétaire du groupe Financière Turenne Lafayette (marques Paul Prédault, William Saurin…).
Madrange a réalisé un CA de 273m€ (50.500t) en 2010 dans la charcuterie (jambon cuit, mousses ... |
Lire la suite |
|
Par CESSIO FINANCE Le 13 juillet 2011 |
Déjà présent dans ce secteur d’activité dans la région Nord, Patrick Cachera a confié à Cessio Finance une mission de recherche de cibles et d’accompagnement dans les mêmes secteurs d’activité et géographique.
Willem Electricité est présent depuis plus de 40 années dans le Nord de la France. Spécialiste d’installations électriques courant fort ... |
Lire la suite |
|
Par VALEXCEL Le 12 juillet 2011 |
Valexcel a accompagné Mathieu VIGNON depuis le démarrage de son projet de reprise jusqu’à sa concrétisation. Agé de 34 ans, ce manager opérationnel issu du groupe Saint-Gobain, ciblait des sociétés de production ou de services à valeur ajoutée, situées en région Nord Pas de Calais.
Depuis juin 2011, il dirige la société HAINAUT MENUISERIE, spéciali... |
Lire la suite |